个人登录 | 企业登录
热门搜索:
请确认您是否已安装过EKey的驱动程序和管理工具
·若您未在本机上使用过上海证券交易EKey,则需要您分别下载安装EKey驱动程序和EKey管理工具才可登录。
·根据不同的Ekey型号 下载对应的驱动和管理工具,下载地址
确认您已完成上述步骤并已插好EKey,且运行EKey管理工具,点击“登录”接入本系统。
新益昌2022年半年度业绩说明会
新益昌688383
上证路演中心开场
嘉宾致辞
网络文字互动问答
嘉宾结束致辞
新益昌
1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任深圳华昌电子有限公司技术员、深圳大通股份有限公司技术员及设备主管、深圳市宝安区新安恒昌机电加工厂负责人、深圳市宝安区新安益昌电子厂负责人;2004年8月至2010年3月,在深圳市益昌电子有限公司历任执行董展开+
1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任深圳华昌电子有限公司技术员、深圳大通股份有限公司技术员及设备主管、深圳市宝安区新安恒昌机电加工厂负责人、深圳市宝安区新安益昌电子厂负责人;2004年8月至2010年3月,在深圳市益昌电子有限公司历任执行董事、监事;2006年6月至2019年6月,在深圳市新益昌自动化设备有限公司历任监事、总经理、执行董事、董事长;2012年2月至2017年10月,在深圳市中智兴电子设备有限公司任总经理;2012年11月至2018年1月,在中山市锜灏光电科技有限公司任监事;2016年7月至今,在深圳市新益昌电子有限公司任执行董事、总经理;2016年11月至今,在深圳市东昕科技有限公司任执行董事;2017年3月至今,在中山市新益昌自动化设备有限公司任执行董事;2019年3月至今,在深圳市春江投资合伙企业(有限合伙)任执行事务合伙人;2019年6月至今,在深圳新益昌科技股份有限公司任董事长;2021年8月至今,在深圳市开玖自动化设备有限公司任董事长、总经理。2022年1月至今,在深圳市海昕投资有限公司任执行董事;2022年2月至今,在中山市联富机械有限公司任执行董事、经理;2022年4月至今,在深圳新益昌飞鸿科技有限公司任执行董事。 收起∧
1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年7月至2012年1月,在广州市名匠装饰设计工程有限公司任财务主管;2012年2月至2015年8月,在佛山市顺德区艺之家室内装修有限公司任财务主管;2015年9月至2019年6月,在深圳市新益昌自动展开+
1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年7月至2012年1月,在广州市名匠装饰设计工程有限公司任财务主管;2012年2月至2015年8月,在佛山市顺德区艺之家室内装修有限公司任财务主管;2015年9月至2019年6月,在深圳市新益昌自动化设备有限公司财务经理;2019年6月至今,在深圳新益昌科技股份有限公司任董事会秘书、证券事务部经理。2020年8月至今,在深圳新益昌科技股份有限公司担任董事。 收起∧
1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,注册税务师。1997年6月至2001年12月,在深圳联发制衣有限公司历任出纳、会计;2002年2月至2004年12月,在深圳大丰利服装有限公司任会计主管;2005年2月至2012年6月,在溢兴裕塑展开+
1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,注册税务师。1997年6月至2001年12月,在深圳联发制衣有限公司历任出纳、会计;2002年2月至2004年12月,在深圳大丰利服装有限公司任会计主管;2005年2月至2012年6月,在溢兴裕塑胶(深圳)有限公司任财务经理;2012年6月至2018年4月,在深圳华智融科技股份有限公司任财务总监;2018年4月至2019年6月,在新益昌有限任财务总监;2019年6月至今,在新益昌任财务总监。 收起∧
1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2003年7月至2005年7月,在广东正中珠江会计师事务所有限公司任审计员;2005年8月至2011年7月,在中国证券监督管理委员会广东监管局任副主任科员;2011年8月至2012年11月,在展开+
1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2003年7月至2005年7月,在广东正中珠江会计师事务所有限公司任审计员;2005年8月至2011年7月,在中国证券监督管理委员会广东监管局任副主任科员;2011年8月至2012年11月,在广州爱奇实业有限公司任董事会秘书;2012年10月至今,在广州润言企业管理咨询有限公司任执行董事、总经理、监事;2012年12月至2016年1月,在亚太(集团)会计师事务所有限公司广东分所任注册会计师;2016年1月至2018年7月,在亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所任注册会计师;2014年1月至2020年12月,在广州辰长投资咨询有限公司任执行董事、总经理;2016年4月至2021年10月,在广州摩特伟希尔机械设备有限责任公司任董事;2017年4月至今,在广州润言信息科技有限公司任执行董事、总经理、监事;2017年4月至今,在广州市中公知识产权服务有限公司任监事;2018年1月至今,在广州润言咨询有限公司任监事;2018年8月至今,在广州辰长会计师事务所(普通合伙)任执行事务合伙人、合伙人;2019年6月至今,在深圳新益昌科技股份有限公司任独立董事;2019年10月至今,在欧派家居集团股份有限公司任独立董事;2020年7月至今,在广东通力定造股份有限公司任独立董事;2020年8月至今,在广东皇派定制家居集团股份有限公司任独立董事;2020年12月至今,在广州同欣体育股份有限公司任独立董事;2021年4月至今,在广东臻远私募基金管理有限公司任监事。2022年3月至今,在惠州东进农牧股份有限公司任独立董事;2022年3月至今,在广州赛意信息科技股份有限公司任独立董事。 收起∧
胡新荣先生
董事长、核心技术人员
1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任深圳华昌电子有限公司技术员、深圳大通股份有限公司技术员及设备主管、深圳市宝安区新安恒昌机电加工厂负责人、深圳市宝安区新安益昌电子厂负责人;2004年8月至2010年3月,在深圳市益昌电子有限公司历任执行董事、监事;2006年6月至2019年6月,在深圳市新益昌自动化设备有限公司历任监事、总经理、执行董事、董事长;2012年2月至2017年10月,在深圳市中智兴电子设备有限公司任总经理;2012年11月至2018年1月,在中山市锜灏光电科技有限公司任监事;2016年7月至今,在深圳市新益昌电子有限公司任执行董事、总经理;2016年11月至今,在深圳市东昕科技有限公司任执行董事;2017年3月至今,在中山市新益昌自动化设备有限公司任执行董事;2019年3月至今,在深圳市春江投资合伙企业(有限合伙)任执行事务合伙人;2019年6月至今,在深圳新益昌科技股份有限公司任董事长;2021年8月至今,在深圳市开玖自动化设备有限公司任董事长、总经理。2022年1月至今,在深圳市海昕投资有限公司任执行董事;2022年2月至今,在中山市联富机械有限公司任执行董事、经理;2022年4月至今,在深圳新益昌飞鸿科技有限公司任执行董事。
+展开
刘小环女士
董事、董事会秘书、证券事务部经理
1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年7月至2012年1月,在广州市名匠装饰设计工程有限公司任财务主管;2012年2月至2015年8月,在佛山市顺德区艺之家室内装修有限公司任财务主管;2015年9月至2019年6月,在深圳市新益昌自动化设备有限公司财务经理;2019年6月至今,在深圳新益昌科技股份有限公司任董事会秘书、证券事务部经理。2020年8月至今,在深圳新益昌科技股份有限公司担任董事。
王丽红女士
财务总监
1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,注册税务师。1997年6月至2001年12月,在深圳联发制衣有限公司历任出纳、会计;2002年2月至2004年12月,在深圳大丰利服装有限公司任会计主管;2005年2月至2012年6月,在溢兴裕塑胶(深圳)有限公司任财务经理;2012年6月至2018年4月,在深圳华智融科技股份有限公司任财务总监;2018年4月至2019年6月,在新益昌有限任财务总监;2019年6月至今,在新益昌任财务总监。
江奇先生
独立董事
1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2003年7月至2005年7月,在广东正中珠江会计师事务所有限公司任审计员;2005年8月至2011年7月,在中国证券监督管理委员会广东监管局任副主任科员;2011年8月至2012年11月,在广州爱奇实业有限公司任董事会秘书;2012年10月至今,在广州润言企业管理咨询有限公司任执行董事、总经理、监事;2012年12月至2016年1月,在亚太(集团)会计师事务所有限公司广东分所任注册会计师;2016年1月至2018年7月,在亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所任注册会计师;2014年1月至2020年12月,在广州辰长投资咨询有限公司任执行董事、总经理;2016年4月至2021年10月,在广州摩特伟希尔机械设备有限责任公司任董事;2017年4月至今,在广州润言信息科技有限公司任执行董事、总经理、监事;2017年4月至今,在广州市中公知识产权服务有限公司任监事;2018年1月至今,在广州润言咨询有限公司任监事;2018年8月至今,在广州辰长会计师事务所(普通合伙)任执行事务合伙人、合伙人;2019年6月至今,在深圳新益昌科技股份有限公司任独立董事;2019年10月至今,在欧派家居集团股份有限公司任独立董事;2020年7月至今,在广东通力定造股份有限公司任独立董事;2020年8月至今,在广东皇派定制家居集团股份有限公司任独立董事;2020年12月至今,在广州同欣体育股份有限公司任独立董事;2021年4月至今,在广东臻远私募基金管理有限公司任监事。2022年3月至今,在惠州东进农牧股份有限公司任独立董事;2022年3月至今,在广州赛意信息科技股份有限公司任独立董事。
可视化财报
用户提问
本次活动已结束,您可登录“上证e互动平台”(http://sns.sseinfo.com/)继续向上市公司提问,感谢您的热情参与!
暂无相关公告,更多公告内容请前往官网查看。
相关公告
本网站所有资料内容,未经上证所信息网络有限公司书面授权,任何人不得转载、摘编、复制、建立链接或利用其他方式使用。经上证所信息网络有限公司授权转载的,必须正确标注来源和作者。侵权必究。
上证路演是上证所信息网络有限公司(简称“本公司”)搭建的共享模式路演互动平台,用户通过本平台展示/发布的任何信息,及通过本平台传递的任何观点均不代表上海证券交易所及本公司之立场,亦不构成任何投资决策或建议,上海证券交易所及本公司对其真实性、完整性、时效性、准确性或可靠性不做任何保证,且不对用户因使用该等信息而引发或可能引发的后果及损失承担任何责任。
上证路演中心是上证所信息网络有限公司(简称“本公司”)搭建的共享模式路演互动平台,用户在使用本平台进行账户名称注册、使用、管理及信息制作、复制、发布时,应当遵守《中华人民共和国网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》《互联网用户账号名称信息管理规定》等法律法规和国家有关规定,遵循公序良俗,不得损害国家利益、公共利益和他人合法权益。本公司有权对信息内容进行合法合规性核验,对于违法和不良信息有权采取限制展示、暂停使用等处置措施,以营造良好的网络生态。本公司保留对本声明的解释权。
本平台上所展示的视频内容和信息仅供参考,不构成任何投资决策或建议。对于上市公司自行上传的内容和信息,本公司仅为其提供网络平台,不对其上传、发布或传输的任何内容和信息做推荐或担保,亦不代表本公司之立场或观点,本公司对上市公司上传的内容和信息不承担任何责任,包括但不限于:上传内容和信息的准确性、安全性、及时性、合法性、可用性;上传内容和信息可能存在的任何错误或瑕疵;因上传内容和信息可能产生的任何损失或损害。请您谨慎使用本平台所展示的视频内容和信息并自行判断承担相关使用、投资风险。
本视频仅供学习交流,未经授权禁止转载。资料内的言论和观点仅供参考,以上不构成投资建议,不构成投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。基金有风险,投资需谨慎。对于投资者依据本资料进行投资所造成的一切损失,上海证券交易所及本公司不承担任何责任。