个人登录 | 企业登录
热门搜索:
请确认您是否已安装过EKey的驱动程序和管理工具
·若您未在本机上使用过上海证券交易EKey,则需要您分别下载安装EKey驱动程序和EKey管理工具才可登录。
·根据不同的Ekey型号 下载对应的驱动和管理工具,下载地址
确认您已完成上述步骤并已插好EKey,且运行EKey管理工具,点击“登录”接入本系统。
秦港股份2021年度业绩说明会
▲
秦港股份601326
主持人开场致辞
嘉宾致辞
管理层介绍公司发展情况及业绩
网络文字互动问答
嘉宾结束致辞
秦港股份
1969年4月出生,大学学历,高级经济师,现任秦港股份总裁、执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委副书记。杨先生于1991年7月参加工作,1999年9月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长展开+
1969年4月出生,大学学历,高级经济师,现任秦港股份总裁、执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委副书记。杨先生于1991年7月参加工作,1999年9月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长,2003年4月任秦港集团铁路运输分公司副经理,2004年7月任秦港集团生产业务部副部长,2005年7月任秦仁海运有限公司总经理,2011年7月任秦港股份第二港务分公司经理,2012年9月任秦港股份生产业务部部长,2014年8月任秦港股份副总经理、党委委员,2017年3月任秦港股份总经理、党委副书记,2017年6月任秦港股份执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员,2017年12月任秦港股份总裁。 收起∧
1968年6月出生,大学学历,硕士学位,正高级经济师,现任秦港股份执行董事、党委副书记、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作,1989年4月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长,1997 年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长,1999展开+
1968年6月出生,大学学历,硕士学位,正高级经济师,现任秦港股份执行董事、党委副书记、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作,1989年4月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长,1997 年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长,1999年5月任秦皇岛港务局企业发展处副处长,2002年8月任河北省港航局港口管理处负责人,2002年12月任河北省港航局港口管理处处长,2004年3月任秦港集团办公室、党委办公室副主任,2008年3月任秦港股份董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任,2012年4月任秦港股份副总经理、党委委员,2013年7月任秦港股份执行董事,2017年12月任秦港股份副总裁,2019年1月任秦港股份党委副书记。 收起∧
1974年10月出生,博士研究生,现任本公司独立非执行董事,南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈先生于1997年至2000年任南开大学经济学院助教,于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师,2004年至今任南开大学经济学院副教授。陈先生是中国期货业协会专家组展开+
1974年10月出生,博士研究生,现任本公司独立非执行董事,南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈先生于1997年至2000年任南开大学经济学院助教,于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师,2004年至今任南开大学经济学院副教授。陈先生是中国期货业协会专家组成员,《中国证券期货》编委会委员,天津市“131”人才工程第一层次人选,天津市PPP中心(财政局)特聘专家。自2018年6月迄今任本公司独立非执行董事。 收起∧
1969年6月出生,大学学历,硕士学位,高级会计师,现任秦港股份财务总监。曹先生于1991年7月参加工作,1991年6月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部,秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长,2003年4月任秦港集团投资中心副主任,200展开+
1969年6月出生,大学学历,硕士学位,高级会计师,现任秦港股份财务总监。曹先生于1991年7月参加工作,1991年6月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部,秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长,2003年4月任秦港集团投资中心副主任,2003年12月任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理,2009年4月任本公司审计部副部长,2012年3月任本公司审计部部长。2010年8月至2021年7月任秦港股份职工监事。2021年7月任秦港股份财务总监。 收起∧
杨文胜先生
执行董事、总裁
1969年4月出生,大学学历,高级经济师,现任秦港股份总裁、执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委副书记。杨先生于1991年7月参加工作,1999年9月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长,2003年4月任秦港集团铁路运输分公司副经理,2004年7月任秦港集团生产业务部副部长,2005年7月任秦仁海运有限公司总经理,2011年7月任秦港股份第二港务分公司经理,2012年9月任秦港股份生产业务部部长,2014年8月任秦港股份副总经理、党委委员,2017年3月任秦港股份总经理、党委副书记,2017年6月任秦港股份执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员,2017年12月任秦港股份总裁。
+展开
马喜平先生
执行董事、董事会秘书
1968年6月出生,大学学历,硕士学位,正高级经济师,现任秦港股份执行董事、党委副书记、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作,1989年4月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长,1997 年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长,1999年5月任秦皇岛港务局企业发展处副处长,2002年8月任河北省港航局港口管理处负责人,2002年12月任河北省港航局港口管理处处长,2004年3月任秦港集团办公室、党委办公室副主任,2008年3月任秦港股份董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任,2012年4月任秦港股份副总经理、党委委员,2013年7月任秦港股份执行董事,2017年12月任秦港股份副总裁,2019年1月任秦港股份党委副书记。
陈瑞华先生
独立非执行董事
1974年10月出生,博士研究生,现任本公司独立非执行董事,南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈先生于1997年至2000年任南开大学经济学院助教,于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师,2004年至今任南开大学经济学院副教授。陈先生是中国期货业协会专家组成员,《中国证券期货》编委会委员,天津市“131”人才工程第一层次人选,天津市PPP中心(财政局)特聘专家。自2018年6月迄今任本公司独立非执行董事。
曹栋先生
财务总监
1969年6月出生,大学学历,硕士学位,高级会计师,现任秦港股份财务总监。曹先生于1991年7月参加工作,1991年6月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部,秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长,2003年4月任秦港集团投资中心副主任,2003年12月任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理,2009年4月任本公司审计部副部长,2012年3月任本公司审计部部长。2010年8月至2021年7月任秦港股份职工监事。2021年7月任秦港股份财务总监。
用户提问
本次活动已结束,您可登录“上证e互动平台”(http://sns.sseinfo.com/)继续向上市公司提问,感谢您的热情参与!
暂无相关公告,更多公告内容请前往官网查看。
相关公告
本网站所有资料内容,未经上证所信息网络有限公司书面授权,任何人不得转载、摘编、复制、建立链接或利用其他方式使用。经上证所信息网络有限公司授权转载的,必须正确标注来源和作者。侵权必究。
上证路演是上证所信息网络有限公司(简称“本公司”)搭建的共享模式路演互动平台,用户通过本平台展示/发布的任何信息,及通过本平台传递的任何观点均不代表上海证券交易所及本公司之立场,亦不构成任何投资决策或建议,上海证券交易所及本公司对其真实性、完整性、时效性、准确性或可靠性不做任何保证,且不对用户因使用该等信息而引发或可能引发的后果及损失承担任何责任。
上证路演中心是上证所信息网络有限公司(简称“本公司”)搭建的共享模式路演互动平台,用户在使用本平台进行账户名称注册、使用、管理及信息制作、复制、发布时,应当遵守《中华人民共和国网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》《互联网用户账号名称信息管理规定》等法律法规和国家有关规定,遵循公序良俗,不得损害国家利益、公共利益和他人合法权益。本公司有权对信息内容进行合法合规性核验,对于违法和不良信息有权采取限制展示、暂停使用等处置措施,以营造良好的网络生态。本公司保留对本声明的解释权。
本平台上所展示的视频内容和信息仅供参考,不构成任何投资决策或建议。对于上市公司自行上传的内容和信息,本公司仅为其提供网络平台,不对其上传、发布或传输的任何内容和信息做推荐或担保,亦不代表本公司之立场或观点,本公司对上市公司上传的内容和信息不承担任何责任,包括但不限于:上传内容和信息的准确性、安全性、及时性、合法性、可用性;上传内容和信息可能存在的任何错误或瑕疵;因上传内容和信息可能产生的任何损失或损害。请您谨慎使用本平台所展示的视频内容和信息并自行判断承担相关使用、投资风险。
本视频仅供学习交流,未经授权禁止转载。资料内的言论和观点仅供参考,以上不构成投资建议,不构成投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。基金有风险,投资需谨慎。对于投资者依据本资料进行投资所造成的一切损失,上海证券交易所及本公司不承担任何责任。